Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
xbrl | Binavne | Formål | Navne | ||||
Direktion | Legale ejere | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 tilføjes Vedtægter: 2024-09-09 (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2004-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: E-I-K ApS. (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2009-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: FEK ApS. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2016-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HERBA ApS. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2019-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KORTEGAARD FINANCE APS. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KORTEGAARD Forst Export GB ApS. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2024-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmøllevej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvænget 83, 1. mf., 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: herba@kortegaard.co.uk (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-25 tilføjes Binavne: Tree-Vision ApS, Tree of Scandinavia ApS, KORTEGAARD Sapin ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 fjernes Binavne: KORTEGAARD FORST EU APS, KORTEGAARD FORST APS, KORTEGAARD EU APS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 tilføjes Vedtægter: 2022-08-25 (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2021-09-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 tilføjes Binavne: KORTEGAARD EU APS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-08-03 fjernes Binavne: KORTEGAARD FOREST EXPORT APS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Vedtægter: 2020-08-04 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-08-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-24 tilføjes Binavne: KORTEGAARD FOREST EXPORT APS, KORTEGAARD FORST EU APS, KORTEGAARD FORST APS, KORTEGAARD FORST GB APS, KORTEGAARD CHRISTMAS TREES APS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2018-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, herunder export og import af juletræer og pyntegrønt, ejendomsbesiddelse og udlejning. (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2018-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvænget 83, 1. mf., 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2018-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønvangen 129, 5550 Langeskov (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2018-09-23 tilføjes Navne: HERBA ApS (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2018-09-22 fjernes Navne: HERBA FINANS ApS (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2018-09-23 tilføjes Vedtægter: 2018-09-23 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2018-09-11 tilføjes Direktion: Kasper Kortegaard Graven (direktør) (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-04 fjernes Direktion: Erling Kortegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-04 tilføjes Legale ejere: HERBA ApS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-11-03 fjernes Legale ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2008-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, herunder export og import af planter, juletræer og pyntegrønt, ejendomsbesiddelse og udlejning. (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2008-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Vedtægter: 2008-11-27 (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2004-10-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønvangen 129, 5550 Langeskov (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønvangen 129, 5550 Langeskov (offentliggjort 2003-07-14)
Den 2006-01-13 tilføjes Direktion: Erling Kortegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-13 fjernes Direktion: Karen Kortegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-13 fjernes Bestyrelse: Kristian Peter Traugott Graven (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-12 fjernes Bestyrelse: Karen Kortegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-12 tilføjes Revisor: FIONIA REVISION ApS - STATSAUT. REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-12 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2004-10-08)
Den 2004-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønvangen 129, 5550 Langeskov (offentliggjort 2003-07-14)
Den 2003-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-06 tilføjes Bestyrelse: Karen Kortegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-06 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-06 tilføjes Direktion: Karen Kortegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-06 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-06 tilføjes Legale ejere: Kristian Peter Traugott Graven, Kasper Kortegaard Graven (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2003-06-06 tilføjes Navne: HERBA FINANS ApS (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2003-06-05 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2562 (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2003-06-06 tilføjes Reelle ejere: Kristian Peter Traugott Graven, Kasper Kortegaard Graven (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2003-06-06 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-26 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2562 (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-02-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)