Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Mikkelborg Alle 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-06 fjernes Navne: KIKKENBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Stiftere: Knud Børge Kikkenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Direktion: Knud Børge Kikkenborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Faxe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mikkelborg Alle 29, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 tilføjes Direktion: Knud Børge Kikkenborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber samt udøve konsulentvirksomhed indenfor bygge- og anlægsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Navne: KIKKENBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Faxe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Stiftere: Knud Børge Kikkenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Vedtægter: 2003-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)