Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Formål | Bibranche | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Binavne | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 77, 6. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 77, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-17 tilføjes Navne: JB Invest af 4/3 2003 ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-16 fjernes Navne: JB Projekt ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 77, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 77, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i ejendomme, udlejning og drift af disse, konsulentarbejde i forbindelse med projekt udvikling og enhver dermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-08 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-08 tilføjes Navne: JB Projekt ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2017-06-07 fjernes Navne: JB Ejendomme 2014 ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-19 tilføjes Navne: JB Ejendomme 2014 ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-18 fjernes Navne: JKA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-19 tilføjes Vedtægter: 2016-06-19 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-19 fjernes Bestyrelse: Jytte Billesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-19 fjernes Binavne: HUSET K.A. A/S (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-08 tilføjes Legale ejere: JB HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-06-07 fjernes Legale ejere: JB HOLDING 2014 ApS, KA HOLDING 2000 ApS (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-06-08 tilføjes Reelle ejere: Jytte Billesen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-05-27 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bille (formand) (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-27 fjernes Bestyrelse: Kim Hass Augustsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-26 fjernes Bestyrelse: Thomas Bille (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-05-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 77, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@jyttebille-erhverv.dk (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2014-06-27 tilføjes Legale ejere: JB HOLDING 2014 ApS, KA HOLDING 2000 ApS (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2004-10-28)
Den 2006-05-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i ejendomme, udlejning og drift af disse og enhver dermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2006-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2006-04-05 tilføjes Vedtægter: 2006-04-05 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2005-04-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2005-04-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2004-10-28)
Den 2004-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 3, 4., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 3, 4., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-24 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bille (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-24 tilføjes Binavne: HUSET K.A. A/S (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2003-02-24 tilføjes Direktion: Jytte Billesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Navne: JKA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2003-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2003-02-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Stiftere: KA HOLDING ApS, JBA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2003-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)