Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2003-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SONJA LARSENS UDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-01-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grøn-Ventilation ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2008-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DET LOKALE BOLIGSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2011-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Engvang, Det Grønne Hus ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2019-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jensens Tagdækning og Listetag ApS. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2021-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Den Grønne Telefon ApS. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Engvang, Den Grønne Skole ApS. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2010-10-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 27, 4180 Sorø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 27, 4180 Sorø (offentliggjort 2003-04-12)
Den 2003-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt foretage passiv investering i ejendomme, værdipapirer og lignende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 tilføjes Navne: GRANATENSKJOLD HOLDING ApS (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-06-11 fjernes Navne: SSKS HOLDING ApS (offentliggjort 2003-04-12)
Den 2003-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 tilføjes Vedtægter: 2003-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-26 tilføjes Legale ejere: Karsten Sabransky (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2003-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 27, 4180 Sorø (offentliggjort 2003-04-12)
Den 2003-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-21 tilføjes Direktion: Karsten Sabransky (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-21 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-21 tilføjes Navne: SSKS HOLDING ApS (offentliggjort 2003-04-12)
Den 2003-03-20 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5327 (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-03-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5327 (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-02-26 tilføjes Reelle ejere: Karsten Sabransky (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-02-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)