Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2012-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: WORLD SEAFOOD A/S. (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WORLD SEAFOOD A/S. (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2023-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Havnegade 29, 1. tv., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 6330 Padborg (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bovvej 29, 6330 Padborg (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-26 tilføjes Legale ejere: John Lyneborg Hansen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-05-26 tilføjes Reelle ejere: John Lyneborg Hansen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2010-04-19 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2005-08-29)
Den 2007-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bovvej 29, 6330 Padborg (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2007-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Grydehøjvej 44, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grydehøjvej 44, 6330 Padborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grydehøjvej 44, 6330 Padborg (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2006-10-30 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 fjernes Revisor: PGF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2005-08-29)
Den 2005-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: john@kriniaps.dk (offentliggjort 2005-08-29)
Den 2005-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grydehøjvej 44, 6330 Padborg (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-12 tilføjes Direktion: John Lyneborg Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-12 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 tilføjes Navne: KRINI ApS (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-03-11 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5317 (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-03-12 tilføjes Revisor: PGF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 tilføjes Vedtægter: 2003-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5317 (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-02-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)