Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvænget 20, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-06 fjernes Direktion: Per Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-06 fjernes Navne: JACHMI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Revisor: PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvænget 20, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvænget 20, 5800 Nyborg (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvænget 20, 5800 Nyborg (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2003-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-12 tilføjes Direktion: Per Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingsselskab og drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 tilføjes Navne: JACHMI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-11 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5316 (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-03-12 tilføjes Revisor: PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 tilføjes Vedtægter: 2003-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5316 (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)