Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 4., 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 4., 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 3, 4., 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2013-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 4., 1250 København K (offentliggjort 2011-11-03)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 4., 1250 København K (offentliggjort 2011-11-03)
Den 2011-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 10, 1472 København K (offentliggjort 2009-08-26)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 10, 1472 København K (offentliggjort 2009-08-26)
Den 2009-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2004-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2002-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2002-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2001-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2001-11-13)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1970-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2001-11-13)
Den 1970-05-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-05-01 tilføjes Navne: TOUBRO FONDEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)