Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Jan Martin Frøhlke | 18.02.2003 | 20.10.2020 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jan Martin Frøhlke | 28.08.2005 | 20.10.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
FMS INVEST AF 18/10 2001 ApS (CVR 26307279) | OPLØSTEFTERKONKURS | 01.01.2010 | 21.07.2020 | 100,00% | 100,00% |