Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Binavne: FOTO-SKOLETJENESTEN ApS, EASY-PHOTO ApS, DK FOTO ApS, ATELIER 71 ApS, Specialværkstedet ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Direktion: Jesper Klausen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-26 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-03-18 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Eftertid Holding ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Navne: VISION FOTOGRAFI ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-04-30 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-07-01 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Lars Kieldsen, Katrine Godskesen Kieldsen (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2022-10-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Kieldsen, Katrine Godskesen Kieldsen (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2019-03-29 fjernes Reelle ejere: Anna Katrine Kieldsen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-03 tilføjes Reelle ejere: Lars Kieldsen, Katrine Godskesen Kieldsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-07-03 fjernes Reelle ejere: Lars Kieldsen, Katrine Godskesen Kieldsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2016-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebjergvænget 2, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-17 tilføjes Binavne: Specialværkstedet ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2015-03-16 fjernes Binavne: ZOOMAS ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-09 tilføjes Vedtægter: 2015-03-09 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhed. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2015-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2015-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2015-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2015-02-09 tilføjes Vedtægter: 2015-02-09 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-08 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2014-05-08 fjernes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebjergvænget 2, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2012-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 51, 4000 Roskilde (offentliggjort 2003-04-27)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-06 tilføjes Navne: VISION FOTOGRAFI ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2010-09-05 fjernes Navne: ATELIER 71 ApS (offentliggjort 2003-04-27)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-01 tilføjes Direktion: Jesper Klausen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2009-12-01 fjernes Direktion: Leif Ellehammer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 tilføjes Legale ejere: Eftertid Holding ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2009-11-01 tilføjes Reelle ejere: Anna Katrine Kieldsen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-04-30 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-07-01 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-01 tilføjes Revisor: Inge Marie Glaring (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-01 fjernes Revisor: Lammeengen ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-01 fjernes Direktion: Pia Ellehammer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-03-18 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2009-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2009-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2003-08-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 51, 4000 Roskilde (offentliggjort 2003-04-27)
Den 2003-04-01 tilføjes Direktion: Pia Ellehammer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-01 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-01 tilføjes Navne: ATELIER 71 ApS (offentliggjort 2003-04-27)
Den 2003-04-01 tilføjes Revisor: Lammeengen ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-04-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5341 (offentliggjort 2003-02-28)
Den 2003-03-11 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2003-08-14)
Den 2003-03-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Binavne: ZOOMAS ApS, FOTO-SKOLETJENESTEN ApS, EASY-PHOTO ApS, DK FOTO ApS, ATELIER 71 ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2003-02-26 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-26 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-02-26 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 5341 (offentliggjort 2003-02-28)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-02-26 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)