Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Walther Falksen | 30.05.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Ole Falksen | 01.04.2014 | 30.05.2016 | direktion |
Søren Walther Falksen | 25.02.2013 | 01.04.2014 | direktion |
Hans Ole Falksen | 26.05.2009 | 25.02.2013 | direktion |
Søren Walther Falksen | 26.02.2003 | 26.05.2009 | direktion |