Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2007-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 5, 1., 1606 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 fjernes Direktion: Handa Hanako (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 fjernes Navne: SCANDINAVIAN CHINA COMMERCIAL CULTURE EXCHANGE CENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Revisor: Bjarne Kallesøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Stiftere: Da-Fang Wu (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Revisor: Bjarne Kallesøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-24 fjernes Revisor: Reidar Bjaaland Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 5, 1., 1606 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-01 tilføjes Direktion: Handa Hanako (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kommerciel og kulturel kontaktskabende virksomhed, eksport og import, samt anden efter direktionens skøn relevant virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN CHINA COMMERCIAL CULTURE EXCHANGE CENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Revisor: Reidar Bjaaland Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Stiftere: Da-Fang Wu (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Vedtægter: 2003-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)