Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Thoft Madsen | 01.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Egon Madsen | 02.01.2004 | 31.05.2024 | direktør |
Hans Erik Brønserud | 27.02.2003 | 02.01.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Thoft Madsen | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Nørholm Baltser | 08.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Erik Pedersen | 08.12.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Korreborg Balle Rizk | 02.03.2021 | 08.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Christens | 27.02.2020 | 02.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Nørholm Baltser | 01.01.2018 | 07.12.2022 | formand |
Susanne Schmidt Jensen | 01.01.2018 | 27.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Nørholm Baltser | 27.01.2012 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Egon Madsen | 02.01.2004 | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Viggo Godsk Pedersen | 01.07.2003 | 31.12.2017 | formand |
Hans Erik Brønserud | 01.07.2003 | 27.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Torben Storm Nielsen | 01.07.2003 | 02.01.2004 | bestyrelsesmedlem |