Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-19 tilføjes Vedtægter: 2022-05-19 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-19 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldevej 22, 8240 Risskov (offentliggjort 2009-12-14)
Den 2009-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 18, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-15)
Den 2003-01-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-15)
Den 2003-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 18, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-27 tilføjes Direktion: Lars Nybroe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Legale ejere: Lars Nybroe (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2003-01-27 tilføjes Navne: LARS NYBROE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-02-27)
Den 2003-01-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Nybroe (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2003-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2003-01-27 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Stiftere: Lars Nybroe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-27 tilføjes Vedtægter: 2003-01-27 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2003-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-02-27)
Den 2003-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)