Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skads Blomstervej 4, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 fjernes Navne: ULFOSS BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Stiftere: Anners Preben Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Bestyrelse: Martin Højer Foss (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Direktion: Karsten Uldahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skads Blomstervej 4, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreled 16, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggevirksomhed af enhver art og dermed forbunden virksomhed og aktivitet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-27 tilføjes Navne: ULFOSS BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-26 fjernes Navne: ULFOSS ApS (offentliggjort 2003-03-03)
Den 2003-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-27 tilføjes Vedtægter: 2003-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreled 16, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-20 tilføjes Bestyrelse: Martin Højer Foss (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Direktion: Karsten Uldahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Navne: ULFOSS ApS (offentliggjort 2003-03-03)
Den 2003-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Stiftere: Anners Preben Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)