Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-05-21 sletter virksomheden Ejerskaber: ASKON ApS. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2005-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SKOLEGADE P6 ApS. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2008-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: SES INVEST ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2009-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: BROHOLMVEJ PARCEL 2 ApS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2009-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: BROHOLMVEJ PARCEL 3 ApS. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2015-02-09 sletter virksomheden Ejerskaber: COPENKON ApS. (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringvej 6, 2. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-18 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: askonbcn@gmail.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Legale ejere: SHAHIN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Navne: AZERI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Stiftere: Shahin Mirzoev (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-12-19 fjernes Bestyrelse: Shahin Mirzoev (formand) (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-12-19 fjernes Direktion: Shahin Mirzoev (direktion) (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-12-19 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Ringvej 6, 2. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Galgebakken Sønder 3, 4. a-b., 2620 Albertslund (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: askonbcn@gmail.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-11-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galgebakken Sønder 3, 4. a-b., 2620 Albertslund (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 3, 1561 København V (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 3, 1561 København V (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2013-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 5 33., 1561 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2009-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 5 33., 1561 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2009-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 5, 1561 København V (offentliggjort 2009-11-23)
Den 2009-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 5, 1561 København V (offentliggjort 2009-11-23)
Den 2009-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftekrogen 24, 2765 Smørum (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2009-06-16 tilføjes Legale ejere: SHAHIN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2009-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftekrogen 24, 2765 Smørum (offentliggjort 2009-06-15)
Den 2009-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Badstuevælen 5, st. th., 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 fjernes Revisor: Firma Per Tange (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badstuevælen 5, st. th., 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-18 tilføjes Bestyrelse: Shahin Mirzoev (formand) (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2003-02-18 tilføjes Direktion: Shahin Mirzoev (direktion) (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2003-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-18 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-02-18 tilføjes Navne: AZERI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-02-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-02-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2003-02-18 tilføjes Revisor: Firma Per Tange (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 tilføjes Stiftere: Shahin Mirzoev (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2003-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-23)