Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollandiavej 1, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-25 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Dreist Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Direktion: Martin René Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: cs@brdr-p.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-25 fjernes Navne: BETONTEKNIK A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Stiftere: BYGGEFIRMAET AF 10-8-17 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: cs@brdr-p.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Ole Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive projektrelateret virksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Navne: BETONTEKNIK A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-04-07 fjernes Navne: STÅL- & VVS-TEKNIK A/S (offentliggjort 2008-01-25)
Den 2009-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Vedtægter: 2009-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Binavne: BETONTEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-25 tilføjes Binavne: BETONTEKNIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-11-29 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Dreist Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-29 tilføjes Navne: STÅL- & VVS-TEKNIK A/S (offentliggjort 2008-01-25)
Den 2007-11-28 fjernes Navne: STÅL- & VVS-TEKNIK ApS (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2007-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-02-25)
Den 2007-11-29 fjernes Binavne: PROJEKTSELSKABET AF 2004 ApS, BETONTEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-06 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-03-05 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2003-02-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollandiavej 1, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollandiavej 1, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-01 tilføjes Navne: STÅL- & VVS-TEKNIK ApS (offentliggjort 2005-12-07)
Den 2005-11-30 fjernes Navne: SAC SERVICECENTER SYD ApS (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-01-05 tilføjes Navne: SAC SERVICECENTER SYD ApS (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2005-01-04 fjernes Navne: PROJEKTSELSKABET AF 2004 ApS (offentliggjort 2004-10-11)
Den 2005-01-05 fjernes Binavne: SAC SERVICECENTER SYD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-07 tilføjes Navne: PROJEKTSELSKABET AF 2004 ApS (offentliggjort 2004-10-11)
Den 2004-10-06 fjernes Navne: MURERFIRMAET B. P. ApS (offentliggjort 2003-02-25)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollandiavej 1, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2004-09-20)
Den 2004-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglbrændervej 40, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglbrændervej 40, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-01 tilføjes Binavne: SAC SERVICECENTER SYD ApS, PROJEKTSELSKABET AF 2004 ApS, BETONTEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Direktion: Martin René Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2003-02-27)
Den 2003-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Navne: MURERFIRMAET B. P. ApS (offentliggjort 2003-02-25)
Den 2003-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Stiftere: BYGGEFIRMAET AF 10-8-17 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-02-25)
Den 2003-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)