Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Bach Petersen | 16.04.2013 | 19.05.2017 | direktion |
Søren Lars Mikkelsen | 21.11.2011 | 16.04.2013 | direktion |
Michael Kaa Andersen | 03.07.2003 | 21.11.2011 | direktion |
Robert Andersen | 10.02.2003 | 03.07.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Jørgen Bjerregaard | 16.04.2013 | 11.02.2016 | bestyrelse |
Carsten Bach Petersen | 21.11.2011 | 19.05.2017 | bestyrelse |
Erik Klixbüll | 21.11.2011 | 19.05.2017 | bestyrelse |
Søren Lars Mikkelsen | 21.11.2011 | 16.04.2013 | bestyrelse |