Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: BORG AF 12. NOVEMBER 2014 ApS. (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-06-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-06-11 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2014-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Vedtægter: 2014-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-20 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Borg (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2003-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedholmvænget 5, 5230 Odense M (offentliggjort 2003-05-13)
Den 2003-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-08 tilføjes Direktion: Jørgen Borg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Legale ejere: Jørgen Borg (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2003-05-08 tilføjes Navne: JØRGEN BORG HOLDING ApS (offentliggjort 2003-05-13)
Den 2003-05-07 fjernes Navne: VICH 7031 ApS (offentliggjort 2003-02-18)
Den 2003-05-08 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2003-05-08 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: VICH 7031 ApS (offentliggjort 2003-02-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-02-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)