Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Vej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-20 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Legale ejere: 3DUNIVERS.DK ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Navne: ApS AF 31. AUGUST 2013 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Stiftere: 3DUNIVERS.DK ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-07 fjernes Bestyrelse: Ulrik Merrild Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-08-01 fjernes Direktion: Ulrik Merrild Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-20 tilføjes Legale ejere: 3DUNIVERS.DK ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2014-06-23 fjernes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion- og markedsmodning af en metode til at måle overflader med samt beslægtet virksomhed dermed. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2013-09-18 tilføjes Navne: ApS AF 31. AUGUST 2013 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2013-09-17 fjernes Navne: LIWAS ApS (offentliggjort 2003-02-12)
Den 2013-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem sammen med direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2013-09-18 tilføjes Vedtægter: 2013-09-18 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2012-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Vej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2012-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-08-23)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-08-23)
Den 2011-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2008-12-29 tilføjes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-29 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2003-03-17)
Den 2007-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2007-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Vej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-20 tilføjes Bestyrelse: Joan Tønnesen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-08-04 fjernes Bestyrelse: Stig Nygaard Quist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-19 fjernes Bestyrelse: Inge Bak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 266.669,00 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2005-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-08-27 tilføjes Bestyrelse: Stig Nygaard Quist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 222.234,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 138.900,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Vej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-20 tilføjes Bestyrelse: Inge Bak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Direktion: Ulrik Merrild Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2002-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2002-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-20 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2002-12-20 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2003-03-17)
Den 2002-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Navne: LIWAS ApS (offentliggjort 2003-02-12)
Den 2002-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2002-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2002-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2002-12-20 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Stiftere: 3DUNIVERS.DK ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2002-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2002-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-07)