Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-16 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: BYGGEMODNINGSSELSKABET TEGLHOLMEN P/S (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Navne: SJÆLSØ BOLVÆRKET ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Stiftere: Waterfront S.a.r.l (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-05 fjernes Bestyrelse: Flemming Joseph Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-05 fjernes Direktion: Flemming Joseph Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bahn Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2016-12-23 fjernes Bestyrelse: Kim Breyen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-23 tilføjes Direktion: Jesper Bahn Damgaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2016-12-23 fjernes Direktion: Kim Breyen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-01 fjernes Bestyrelse: John Anders Gothjelpsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2014-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortemosevej 15, 3450 Allerød (offentliggjort 2014-01-12)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2013-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2013-09-25 tilføjes Bestyrelse: John Anders Gothjelpsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed vedrørende fast ejendom, projektudvikle fast ejendom og anden hermed forbunden forretningsaktivitet, dels i eget regi, dels gennem koncernforbundne datterselskaber. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2013-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2013-09-25 tilføjes Vedtægter: 2013-09-25 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2012-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.125.000,00 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2012-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2012-11-06 tilføjes Legale ejere: BYGGEMODNINGSSELSKABET TEGLHOLMEN P/S (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2012-11-06 tilføjes Navne: SJÆLSØ BOLVÆRKET ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2012-11-05 fjernes Navne: PORCELÆNSHAVEN VII ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2012-10-31 fjernes Direktion: Torben Black (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-25 tilføjes Direktion: Kim Breyen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-25 fjernes Direktion: Jørgen Junker Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-01 tilføjes Direktion: Torben Black (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-01 fjernes Direktion: Ib Henrik Rønje (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Direktion: Ib Henrik Rønje (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-15 fjernes Bestyrelse: John Paul Howard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-23 tilføjes Bestyrelse: Nils Javier Styf (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-23 fjernes Bestyrelse: David Christie (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-20 tilføjes Bestyrelse: David Christie (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-20 fjernes Bestyrelse: Jonas Peter Grander (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortemosevej 15, 3450 Allerød (offentliggjort 2014-01-12)
Den 2004-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervej 14-16, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervej 14-16, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-16 tilføjes Bestyrelse: Jonas Peter Grander (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2002-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-16 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2002-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 tilføjes Navne: PORCELÆNSHAVEN VII ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2002-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2002-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2002-12-16 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 tilføjes Stiftere: Waterfront S.a.r.l (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2002-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2002-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-08)