Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: BODEGA KLOKKEN ApS. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Tøsingen IVS. (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 18, 5260 Odense S (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Glasmestervej 10, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Bibranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Direktion: Pia Gitte Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 fjernes Direktion: Erling Robert Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kontoret20@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Legale ejere: Pia Gitte Andersen (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 fjernes Legale ejere: Erling Robert Larsen (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Reelle ejere: Pia Gitte Andersen (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-30 fjernes Reelle ejere: Erling Robert Larsen (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2018-01-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glasmestervej 10, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Direktion: Erling Robert Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-09-30 fjernes Direktion: Pia Gitte Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Legale ejere: Erling Robert Larsen (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-09-30 fjernes Legale ejere: Pia Gitte Andersen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Reelle ejere: Erling Robert Larsen (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-09-30 fjernes Reelle ejere: Pia Gitte Andersen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Abels Allé 42, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abels Allé 42, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2014-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 20, st., 5750 Ringe (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Køb og salg af fast ejendom. Restaurationsdrift. Spilleautomatudlejning/opstilling samt med foranstående beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 tilføjes Vedtægter: 2014-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: BSR AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-03-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 20, st., 5750 Ringe (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 20, st., 5750 Ringe (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2006-10-18 tilføjes Revisor: BSR AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 fjernes Revisor: JSR JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: JSR JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-29 fjernes Direktion: Thomas Sloth Fejerskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 tilføjes Direktion: Pia Gitte Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Legale ejere: Pia Gitte Andersen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2004-01-01 tilføjes Reelle ejere: Pia Gitte Andersen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 20, st., 5750 Ringe (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2003-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Filipsgyden 9, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filipsgyden 9, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2003-02-05 tilføjes Direktion: Thomas Sloth Fejerskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-03-10)
Den 2003-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF DEN 05-02-2003 (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2003-02-05 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Stiftere: Thomas Sloth Fejerskov, Pia Gitte Andersen, Martin Emborg Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-03-06)
Den 2003-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)