Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Binavne | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2004-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S. (offentliggjort 2004-01-14)
Den 2015-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS DANCO INVESTMENTS. (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2023-01-11 tilføjes Navne: Parker Randall Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-10 fjernes Navne: Parker Russell,audit and tax ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-11 tilføjes Vedtægter: 2023-01-11 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-12-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-25 tilføjes Binavne: Parker Randall Revision Aps, Parker Randall Audit and Tax Aps (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-24 fjernes Binavne: Parker Randall, Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-15 tilføjes Navne: Parker Russell,audit and tax ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-11-14 fjernes Navne: Parker Russell, Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-15 tilføjes Vedtægter: 2020-11-15 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-04-22 tilføjes Binavne: Parker Randall, Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-04-22 tilføjes Hjemmeside: www.parkerrussell.dk (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@parkerrussell.dk (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: kimhersland@gmail.com (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Navne: Parker Russell, Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-04-21 fjernes Navne: Parker Randall, Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Vedtægter: 2020-04-22 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2019-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rustenborgvej 7, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rustenborgvej 7, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2016-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortespringparken 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2015-08-16 tilføjes Binavne: Parker Randall Tax Aps, Parker Randall Danmark Aps, AJP Revision Aps (offentliggjort 2015-08-16)
Den 2015-08-16 tilføjes Navne: Parker Randall, Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2015-08-15 fjernes Navne: AJP REVISION ApS (offentliggjort 2015-08-16)
Den 2015-08-16 tilføjes Vedtægter: 2015-08-16 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2013-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kimhersland@gmail.com (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2013-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Vedtægter: 2013-12-30 (offentliggjort 2015-08-16)
Den 2013-12-30 fjernes Revisor: Proassist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortespringparken 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2013-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nimbusparken 24, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2011-01-13)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: Kim Hersland (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Hersland (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2013-06-30 fjernes Legale ejere: Kim Hersland (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Kim Hersland (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nimbusparken 24, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2011-01-13)
Den 2011-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 89-91, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2004-01-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 89-91, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-12-12)
Den 2005-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 156, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-22 tilføjes Navne: AJP REVISION ApS (offentliggjort 2015-08-16)
Den 2004-12-21 fjernes Navne: REVISIONSSELSKABET AF 30. DECEMBER2003 ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 156, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Direktion: Kim Hersland (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2004-01-13)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Navne: REVISIONSSELSKABET AF 30. DECEMBER2003 ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Revisor: Proassist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Stiftere: Ole Meisner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)