Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliedalsvej 223, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-12 fjernes Direktion: Lars Justsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-12 fjernes Navne: EPR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-10)
Den 2006-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliedalsvej 223, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Orionsvej 34, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-10)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orionsvej 34, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-23 tilføjes Direktion: Lars Justsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Navne: EPR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Vedtægter: 2003-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)