Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Kiær(virk.: 23) Direktionen, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Barner Christiansen(virk.: 13) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Pct. | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Kiær | 31.10.2003 | Skovbrinken 6, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Barner Christiansen | 07.10.2024 | Steenstrups Alle 17, 1924 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SPINEX HOLDING ApS | 27764665 | NORMAL | Praktiserende speciallæger (862200) |
THOMAS KIÆR SPINE SURGERY CLINIC ApS | 26998190 | NORMAL | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
THOMAS KIÆR SPINE SURGERY CLINIC ApS. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 22.12.2003 (7595 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
THOMAS KIRKEBY HOLDING ApS | 34895449 |
THOMAS KIRK JEPSEN | 20999780 |
Thomas Kirk Kristiansen | 29268754 |
Thomas Kirstein Ingeniørrådgivning | 34295336 |
THOMAS KIÆR SPINE SURGERY CLINIC ApS | 26998190 |
THOMAS KJELDSEN HOLDING ApS | 26120047 |
Thomas Kjelmann Holding ApS | 40261958 |
THOMAS KJEMPERUD ApS | 36065486 |
Thomas Kjersgaard | 26206375 |
THOMAS KJÆRGAARD | 13355398 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kiær(virk.: 23) Direktionen, Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Pct. | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % | 48 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Barner Christiansen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pct. | 69 % | 0 % | 0 % | 8 % | 8 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Kiær(virk.: 23) Direktionen, Reelle ejere | 14 | 15 | 2 | 8 |
Pct. | 36 % | 38 % | 5 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Barner Christiansen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 2 | 4 |
Pct. | 45 % | 0 % | 18 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |