Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRUERNE BECH OG BO ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktion (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-06-29 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-23 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2015-01-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindegårdsvej 41, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2014-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skeltoftevej 71, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2013-11-28 tilføjes Legale ejere: Susanne Kaare Agerbech (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-11-28 tilføjes Reelle ejere: Susanne Kaare Agerbech (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-11-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Bestyrelse: Stig Agerbech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Direktion: Stig Agerbech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-25 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-25 fjernes Revisor: Peter Michael Westergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skeltoftevej 71, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2003-12-29 tilføjes Bestyrelse: Stig Agerbech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Direktion: Stig Agerbech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion, salg og service samt ejerskab af selskaber der falder inden for formålet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Navne: ARA HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Revisor: Peter Michael Westergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Stiftere: Susanne Kaare Agerbech, Stig Agerbech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Vedtægter: 2003-12-29 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)