Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | xbrl | Bestyrelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Revisor | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Kapital | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Formål | Virksomhedsstatus | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jni@nbcd.com (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@sanos.com (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sanos.com (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-02-05 fjernes Kontaktoplysninger: hea@sanos.com (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-31 tilføjes Bestyrelse: Pierre Khaitrine (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-01-31 fjernes Bestyrelse: Celine Infeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-01-31 tilføjes Direktion: Jakob Brix Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-01-31 fjernes Direktion: Henning Heiberg Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: hea@sanos.com (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: jra@sanosclinic.com (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Direktion: Henning Heiberg Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-12-12 fjernes Direktion: Jeppe Ragnar Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2020-12-10 tilføjes Bestyrelse: Celine Infeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-12-10 fjernes Bestyrelse: Claus Henrik Christiansen (formand) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 fjernes Reelle ejere: Bente Juel Christiansen, Claus Henrik Christiansen (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-11-12 tilføjes Direktion: Jeppe Ragnar Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2020-11-12 fjernes Direktion: Anne Sofie Bording Astrup (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Vedtægter: 2020-09-21 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-08-21 tilføjes Reelle ejere: Bente Juel Christiansen, Claus Henrik Christiansen (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-08-20 fjernes Reelle ejere: Bente Juel Christiansen, Claus Henrik Christiansen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bernt Sanders (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Anne Sofie Bording Astrup (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Jeppe Ragnar Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-03 tilføjes Legale ejere: Sanos Holding A/S (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: NORDIC BIOSCIENCE HOLDING A/S (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: jra@sanosclinic.com (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 82, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 207, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-24 tilføjes Legale ejere: NORDIC BIOSCIENCE HOLDING A/S (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-04-24 fjernes Legale ejere: NBCD A/S (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-10 tilføjes Binavne: Sanos Clinic A/S (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-10 tilføjes Navne: Sanos A/S (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-09 fjernes Navne: SANOS BIOSCIENCE A/S (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Bestyrelse: Bente Juel Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2018-01-11 fjernes Bestyrelse: Morten Asser Karsdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-16 tilføjes Bestyrelse: Morten Asser Karsdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-16 tilføjes Direktion: Jeppe Ragnar Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2017-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bioteknologi og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2017-11-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2017-11-16 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et medlem af bestyrelsen og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2017-11-16 tilføjes Vedtægter: 2017-11-16 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 207, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 42-44, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: NBCD A/S (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2010-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Bestyrelse: Claus Henrik Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-09 fjernes Direktion: Dennis Bang Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-03 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lawaetz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-25 fjernes Bestyrelse: Charles Herve Girsault (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-19 fjernes Bestyrelse: Per Håkan Albin Åström (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bioteknologi og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2009-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2009-04-21 tilføjes Vedtægter: 2009-04-21 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 42-44, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2007-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2005-09-12)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.200.000,00 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2007-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2006-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glerupvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2005-09-12)
Den 2005-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 207, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 tilføjes Bestyrelse: Charles Herve Girsault (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Bay Esbensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.260.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2005-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-24 tilføjes Bestyrelse: Per Håkan Albin Åström (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-24 fjernes Bestyrelse: Hans Robin Philip (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-19 tilføjes Bestyrelse: Hans Robin Philip (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 207, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-29 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bay Esbensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-29 tilføjes Direktion: Dennis Bang Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Navne: SANOS BIOSCIENCE A/S (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2003-12-29 tilføjes Reelle ejere: Bente Juel Christiansen, Claus Henrik Christiansen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2003-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2003-12-29 tilføjes Stiftere: IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS NORDIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)