Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stinne Knudsen | 25.05.2010 | bestyrelse |
Morten Voss | 23.12.2003 | bestyrelse |
Charlotte Mandrup Larsen | 23.12.2003 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Hjortlund | 23.01.2004 | 22.04.2004 | bestyrelse |
Ole Clemensen | 23.12.2003 | 25.05.2010 | bestyrelse |
Jan Steen Hansen | 23.12.2003 | 25.05.2010 | bestyrelse |