Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 33, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Flakvej 27, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2008-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: BVVS MEDARBEJDERSELSKAB ApS. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2014-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: BILLIG VVS ApS. (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2014-09-19 sletter virksomheden Ejerskaber: BVVS MEDARBEJDERSELSKAB 3 ApS. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2015-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BVVS MEDARBEJDERSELSKAB 2 ApS. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2015-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Peters klodser ApS. (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: New Owners Invest I ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2018-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Mobildæk ApS. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2022-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JB-P Familieinvest ApS. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-04 tilføjes Reelle ejere: Jesper Millner Bunde-Pedersen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flakvej 27, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåseagervej 12, 1., 8250 Egå (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@bunde.dk (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og anparter i helt eller delvis ejede datterselskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 tilføjes Vedtægter: 2008-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-10)
Den 2005-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåseagervej 12, 1., 8250 Egå (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2005-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-10-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 fjernes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-10)
Den 2003-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2003-12-10 tilføjes Direktion: Jesper Millner Bunde-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Legale ejere: Jesper Millner Bunde-Pedersen (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2003-12-10 tilføjes Navne: JB-P HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2003-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-10 tilføjes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Stiftere: Jesper Millner Bunde-Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2003-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)