Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Navne | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYDLIVET.NU ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-22 tilføjes Legale ejere: Jørgen Gregers Hansson (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at stifte og sælge aktieselskaber og anparter, samt foretage investering og finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Vedtægter: 2013-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Revisor: REVISORTEAMET.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET HANSSON ApS (offentliggjort 2010-07-30)
Den 2010-07-29 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET HANSSON & QVIST ApS (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-12-10 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET HANSSON & QVIST ApS (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2008-12-09 fjernes Navne: JØRGEN HANSSON HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2008-11-12 tilføjes Revisor: REVISORTEAMET.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-07 fjernes Revisor: Jørgen Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskov Parkvej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2005-12-22)
Den 2005-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 9, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 9, 3. th., 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 tilføjes Direktion: Jørgen Gregers Hansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Navne: JØRGEN HANSSON HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-22 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Gregers Hansson (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2003-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Revisor: Jørgen Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Stiftere: Jørgen Gregers Hansson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)