Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 14, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 fjernes Bestyrelse: Uri Krivaa (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Direktion: Niels Pinholt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: magnetop@magnetop.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 fjernes Navne: MAGNETOP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Revisor: BÜLOWSVEJ 10 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: magnetop@magnetop.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlebrovej 14, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvang Alle 18, 1. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2004-02-16)
Den 2005-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med reklamemateriale, herunder magneter og tilsvarende innovative produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 tilføjes Vedtægter: 2005-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvang Alle 18, 1. th., 2770 Kastrup (offentliggjort 2004-02-16)
Den 2004-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-16 tilføjes Bestyrelse: Uri Krivaa (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 tilføjes Direktion: Niels Pinholt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 tilføjes Navne: MAGNETOP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-15 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1752 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-02-16 tilføjes Revisor: BÜLOWSVEJ 10 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1752 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)