Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Søgaard Nielsen | 30.04.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Randolf Carlos Aabye | 22.12.2003 | 30.04.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Ragnar Olsson | 24.06.2009 | 31.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Mansfeldt Witt | 29.08.2008 | 31.12.2015 | formand |
Henning Søgaard Nielsen | 29.08.2008 | 24.06.2009 | bestyrelsesmedlem |