Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2004-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 14, 1254 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 fjernes Bestyrelse: Robert Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 fjernes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET FYRISLUND, UPPSALA, SVERIGE (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2004-12-08 fjernes Navne: K/S UPPSALA, SVERIGE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 tilføjes Bestyrelse: Vivi Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 fjernes Bestyrelse: Brian Schiønning Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 14, 1254 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-18 tilføjes Bestyrelse: Brian Schiønning Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommen beliggende på en del af fastigheden Fyrislund 6:2, Sverige (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-18 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET FYRISLUND, UPPSALA, SVERIGE (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2003-12-18 tilføjes Navne: K/S UPPSALA, SVERIGE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af det kommitterede bestyrelsesmedlem alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Vedtægter: 2003-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2004-01-21)
Den 2003-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)