Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion |
Den 2010-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-10 fjernes Navne: LEASINGSELSKABET HERNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Stiftere: WOODMAN SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemchesvej 6, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2008-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, service tillige med beslægtet virksomhed. Selskabet kan herudover investere i finansielle aktiver, samt foretage andre finansielle dispositioner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Vedtægter: 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-03-17)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.534.765,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 fjernes Direktion: Morten Strømsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemchesvej 6, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2004-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 130, 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-01-20)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 130, 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-01-20)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Morten Strømsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-03-17)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: LEASINGSELSKABET HERNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: WOODMAN SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)