Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kent Gjerløv Olesen | 19.08.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Peder Attermann Brinch | 05.01.2004 | 19.08.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Vium Jensen | 13.10.2023 | formand |
Kent Gjerløv Olesen | 19.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ole Hagen Pedersen | 05.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Torben Merrild Hansen | 05.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Rankenberg Hansen | 29.09.2021 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Lauridsen | 19.08.2010 | 13.10.2023 | formand |
Agnete Høgh Dahlmann | 05.01.2004 | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Peder Attermann Brinch | 05.01.2004 | 19.08.2010 | bestyrelsesmedlem |