Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-21 tilføjes Bestyrelse: Lise Tange (suppleant) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-21 fjernes Bestyrelse: Carl Georg Lyngs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-20 fjernes Bestyrelse: Lise Tange (suppleant) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-21 tilføjes Vedtægter: 2024-05-21 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2010-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THY-MORS ENERGI HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-14 tilføjes Vedtægter: 2023-12-14 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvevej 5, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 107, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-12-08 tilføjes Vedtægter: 2022-12-08 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-05-18 tilføjes Bestyrelse: Lise Tange (suppleant) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2022-05-18 fjernes Bestyrelse: Lean Søndergaard Nyby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-17 fjernes Bestyrelse: Jacob Thomsen (suppleant) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 tilføjes Bestyrelse: Jacob Thomsen (suppleant) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-06-24 fjernes Bestyrelse: Erik Odgaard (suppleant) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 tilføjes Bestyrelse: Erik Odgaard (suppleant) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2019-05-28 fjernes Bestyrelse: Bendt Bruun (suppleant) (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-05-23 tilføjes Bestyrelse: Bendt Bruun (suppleant) (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-05-23 fjernes Bestyrelse: Søren Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-22 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Krøyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-23 tilføjes Vedtægter: 2018-05-23 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-05-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Lyndrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-05-23 fjernes Bestyrelse: Karl Bennedsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Direktion: Lars Peter Christiansen (direktør) (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Jens Søgaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-01-27 tilføjes Bestyrelse: Robert Hove (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2015-01-26 fjernes Bestyrelse: Robert Hove (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være eneaktionær i Thy-Mors Energi Holding A/S og gennem dette selskab og dets datterselskaber og delejede selskaber drive net- og forsyningspligtvirksomhed i henhold til ellovgivningens bestemmelse samt drive elproduktionsvirksomhed samt erhvervsvirksomhed i form af kommercielle aktiviteter herunder: Handel med energi og tillægsprodukter i tilknytning hertil. Drive virksomhed baseret på fiberteknologi. Elteknik, service, rådgivning, udvikling, finansiering og salg af ydelser, komponenter m.v. At udøve anden virksomhed, der efter bestyrelsens nærmere bestemmelse hensigtsmæssigt kan udøves af selskabet i tilknytning til selskabets formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved underskrift af: formanden sammen med en næstformand eller et medlem af formandskabet sammen med direktøren eller direktøren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved aflysning af tinglyste dokumenter tegnes selskabet af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-25 tilføjes Vedtægter: 2014-11-25 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-05-27 tilføjes Bestyrelse: Ulf Ørsøe Nyborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-27 fjernes Bestyrelse: Mogens Hartvig Gellert Baadsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-04-30 tilføjes Bestyrelse: Anton Kirk Toft (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 fjernes Bestyrelse: Lejf Berntsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-27 tilføjes Bestyrelse: Robert Hove (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-26 tilføjes Bestyrelse: Carl Georg Lyngs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2010-05-26 tilføjes Navne: THY-MORS ENERGI A.M.B.A. (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-05-25 fjernes Navne: THY MORS ENERGI A.M.B.A. (offentliggjort 2004-04-07)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-02-14 tilføjes Bestyrelse: Mogens Hartvig Gellert Baadsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-14 fjernes Bestyrelse: Freddy Frost (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution af elektricitet (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2004-04-28)
Den 2004-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: post@thymors.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-01-14 tilføjes Bestyrelse: Lejf Berntsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 107, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2003-12-31 tilføjes Bestyrelse: Freddy Frost (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Binavne: THY HØJSPÆNDINGSVÆRK A.M.B.A., NORDTHY STRØMFORSYNING A.M.B.A., MORSØ ELFORSYNING A.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Direktion: Jens Søgaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2004-04-28)
Den 2003-12-31 tilføjes Navne: THY MORS ENERGI A.M.B.A. (offentliggjort 2004-04-07)
Den 2003-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2004-04-07)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)