Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tidselsbjergvej 4, 8881 Thorsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-04 fjernes Navne: A.T. TAG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Revisor: HVASS Rådgivning A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-03 fjernes Direktion: Torben Dyhrberg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2004-03-02)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværksvirkdomhed og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 tilføjes Navne: A.T. TAG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 fjernes Navne: T.J. TAG ApS (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2007-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 tilføjes Vedtægter: 2007-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tidselsbjergvej 4, 8881 Thorsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tidselsbjergvej 4, 8881 Thorsø (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tidselsbjergvej 4, 8881 Thorsø (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-09 tilføjes Direktion: Torben Dyhrberg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 tilføjes Navne: T.J. TAG ApS (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-02-08 fjernes Navne: PBH 28.480 ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-02-09 tilføjes Revisor: HVASS Rådgivning A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2004-03-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: PBH 28.480 ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)