Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannevej 3, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2011-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PORTIT ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2016-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 55, 2400 København NV (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: lhw@bdo.dk (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-08-18 fjernes Kontaktoplysninger: martin.delfer@designit.com (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 55, 2400 København NV (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2010-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 42, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: martin.delfer@designit.com (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-08-04)
Den 2005-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 42, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-01 tilføjes Direktion: Martin Delfer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandel i aktie- og anpartsselskaber og at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-08-04)
Den 2004-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Legale ejere: Martin Delfer (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2004-06-01 tilføjes Navne: DELFER & BRANDS ApS (offentliggjort 2004-07-10)
Den 2004-06-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Delfer (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2004-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-01 tilføjes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Stiftere: Martin Delfer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Vedtægter: 2004-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-10)
Den 2004-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)