Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornvænget 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Direktion: Morten Mehlsen (direktion) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-25 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Legale ejere: Morten Mehlsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Navne: MORTEN MEHLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Reelle ejere: Morten Mehlsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Stiftere: Morten Mehlsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornvænget 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Direktion: Morten Mehlsen (direktion) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-25 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Legale ejere: Morten Mehlsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Navne: MORTEN MEHLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Reelle ejere: Morten Mehlsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Stiftere: Morten Mehlsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Vedtægter: 2004-05-25 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-20)