Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: F.F. Ulriks Gade 1, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Johnny Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Direktion: Henrik Højrup Sønderup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 fjernes Navne: QMP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Revisor: TV Revision, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Stiftere: Kim Andreasen, Henrik Højrup Sønderup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: F.F. Ulriks Gade 1, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-20 tilføjes Bestyrelse: Henrik Johnny Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Direktion: Henrik Højrup Sønderup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som manpowerfirma samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Navne: QMP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Revisor: TV Revision, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Stiftere: Kim Andreasen, Henrik Højrup Sønderup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, eller af en direktør i forening med 2 betyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Vedtægter: 2004-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)