Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Susan Jørgensen Winther(virk.: 13) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 15,38 % | 15,38 % | 30,77 % |
Pct. | 0 % | 15,38 % | 15,38 % | 30,77 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Susan Jørgensen Winther | 01.03.2022 | Hellig Kilde 3, 3740 Svaneke |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Torben Winther Jørgensen | 29.01.2016 | Schlegels Alle 5, 1807 Frederiksberg C |
Stephanie Skovbro Winther | 11.04.2016 | Henrik Ibsens Vej 34, 1813 Frederiksberg C |
Irene Ryssel | 15.12.2017 | Vestergade 61A, 8600 Silkeborg |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Konsulentfirmaet Torben Winther-Jørgensen | 19676498 | Aktiv | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
SUSAN WINTHER ApS | 26989930 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Petersmindevej 39, 9520 Skørping | Petersmindevej 39, 9520 Skørping |
10.09.2007 | 85,91 (km) | Petersmindevej 39, 9520 Skørping | Christiansfeldvej 129, 8600 Silkeborg |
04.02.2016 | 342,41 (km) | Christiansfeldvej 129, 8600 Silkeborg | Schlegels Alle 5, 1807 Frederiksberg C |
SUSAN WINTHER ApS. |
Sidst opdateret den 19.05.2021 og angivet som gældende fra 18.05.2021 (1218 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SUS antik-kram v/ Susanne Jøker | 27639577 |
Susan Ulbæk | 42059803 |
Susan Warming | 39506033 |
Susan Wiesenberg Counseling | 33854382 |
SUSAN WINTHER ApS | 26989930 |
Susanwisch v/Susanne Fiala | 25229177 |
SUS Balance&Velvære | 26572630 |
Susben v/Susanne Riis Jaksland | 33272464 |
Sus Berlick | 42540064 |
SUSBRI HOLDING ApS | 34901333 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Susan Jørgensen Winther(virk.: 13) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Pct. | 46 % | 0 % | 0 % | 31 % | 8 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Winther Jørgensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Irene Ryssel(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Stephanie Skovbro Winther(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Pct. | 36 % | 0 % | 0 % | 36 % | 14 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Susan Jørgensen Winther(virk.: 13) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 11 | 2 | 2 | 4 |
Pct. | 58 % | 11 % | 11 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Winther Jørgensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 6 |
Irene Ryssel(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 2 | 0 |
Stephanie Skovbro Winther(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 6 | 1 | 3 | 6 |
Pct. | 38 % | 6 % | 19 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |