Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2013-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FAIRTIME DANMARK ApS. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2013-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: KS Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMBI-SKILTE A/S. (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2017-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: KS Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KS Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2022-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AR Ejendomsinvest ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2023-01-31 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-31 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervej 36, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Buntmagervej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus@mus-holding.dk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-07 tilføjes Vedtægter: 2009-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buntmagervej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Buntmagervej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-03 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buntmagervej 1, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-22 tilføjes Direktion: Rasmus Lauest (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Legale ejere: Rasmus Lauest (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2004-06-22 tilføjes Navne: MUS HOLDING ApS (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-22 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Lauest (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2004-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-22 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Stiftere: Rasmus Lauest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)