Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 11, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 11, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2015-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: HB BYGNINGSENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2015-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: TØMRERFIRMAET SØM ApS. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-02 fjernes Revisor: BULLER TEX FLEMMING OLSEN REGISTRERET REVISIONS S.M.B.A. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@clausbedemann.dk (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-19 tilføjes Legale ejere: Claus Bedemann (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2013-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 11, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2013-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 18, 4293 Dianalund (offentliggjort 2011-10-21)
Den 2011-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 18, 4293 Dianalund (offentliggjort 2011-10-21)
Den 2011-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 11, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2010-09-28)
Den 2011-10-06 tilføjes Revisor: BULLER TEX FLEMMING OLSEN REGISTRERET REVISIONS S.M.B.A. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-10-06 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 fjernes Revisor: ReviVision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 11, 1., 4100 Ringsted (offentliggjort 2010-09-28)
Den 2005-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 33, 1. th., 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Navne: C. JENSEN ApS (offentliggjort 2004-07-26)
Den 2004-07-21 fjernes Navne: JENSEN INVEST ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Vedtægter: 2004-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-26)
Den 2004-07-21 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-06 tilføjes Revisor: ReviVision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 33, 1. th., 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Direktion: Claus Bedemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Navne: JENSEN INVEST ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Bedemann (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Stiftere: Claus Bedemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)