Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Revisor | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 tilføjes Vedtægter: 2024-09-17 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-11 tilføjes Legale ejere: LAIGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-11 fjernes Legale ejere: Claus Laigaard (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 193, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholmvej 39, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-14 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-04 tilføjes Navne: Laigaard Executive Search ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Navne: LAIGAARD ART & CONSULTING ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Vedtægter: 2024-06-04 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-09-30 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2018-11-05 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-06-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2010-06-14 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholmvej 39, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholmvej 39, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-24 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2005-02-24)
Den 2005-02-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholmvej 39, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-16 tilføjes Direktion: Claus Laigaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, leasing og udlejning af kunst samt konsulentrådgivning og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Legale ejere: Claus Laigaard (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2004-06-16 tilføjes Navne: LAIGAARD ART & CONSULTING ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2004-06-16 tilføjes Reelle ejere: Claus Laigaard (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2004-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2004-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-16 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Stiftere: Claus Laigaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 tilføjes Vedtægter: 2004-06-16 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2004-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-20)
Den 2004-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)