Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EZENTA A/S. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2015-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKIBDAN XXX ApS. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-17 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed i Danmark og udlandet. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-06-26 tilføjes Vedtægter: 2014-06-26 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-06-26 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-01 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2010-10-21)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2010-01-22 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-01-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkken 118, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløkken 118, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2006-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkken 118, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2006-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildeager 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeager 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 tilføjes Direktion: Niels Kemal Onat (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-25 tilføjes Legale ejere: Niels Kemal Onat (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2004-06-25 tilføjes Navne: ONAT SHIPPING ApS (offentliggjort 2004-07-09)
Den 2004-06-25 tilføjes Reelle ejere: Niels Kemal Onat (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2004-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2004-06-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-25 tilføjes Stiftere: Niels Kemal Onat (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-09)
Den 2004-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)