Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Løkkevej 68, 5250 Odense SV (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Binavne: TDZ ApS, DANSK NATURSTENS MILJØ ApS (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Direktion: Henning Ove Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Legale ejere: HENNING OVE SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Navne: Selskab 26987105 ApS (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Reelle ejere: Henning Ove Sørensen (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Stiftere: Søren Flemming Jørgensen, Per Widt Christensen, Henning Ove Sørensen (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-11 tilføjes Navne: Selskab 26987105 ApS (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-10 fjernes Navne: OWI ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkevej 68, 5250 Odense SV (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Løkkevej 68, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkevej 68, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2014-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengårdsvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-10-17)
Den 2014-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, udlejnings- og investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomheder (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2014-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2014-10-17 tilføjes Vedtægter: 2014-10-17 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2014-10-17 fjernes Direktion: Per Widt Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: HENNING OVE SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Ove Sørensen (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-03 fjernes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-10-12 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-10-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2007-07-13 tilføjes Navne: OWI ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2007-07-12 fjernes Navne: WITSØ ApS (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengårdsvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-10-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengårdsvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-21 tilføjes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-21 fjernes Revisor: TILSTED REVISION V/OLE TILSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-05-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-25 tilføjes Revisor: TILSTED REVISION V/OLE TILSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengårdsvej 12, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Binavne: TDZ ApS, DANSK NATURSTENS MILJØ ApS (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Direktion: Per Widt Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Navne: WITSØ ApS (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2004-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Stiftere: Søren Flemming Jørgensen, Per Widt Christensen, Henning Ove Sørensen (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2004-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-27)