Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 fjernes Navne: GLASSICET 2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Stiftere: Jan Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 fjernes Direktion: Karsten Hagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service og undervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Navne: GLASSICET 2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-09 fjernes Navne: AZANTA ApS (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2006-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-10 tilføjes Vedtægter: 2006-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-23 tilføjes Direktion: Karsten Hagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-23 fjernes Direktion: Jan Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29, 1700 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 tilføjes Direktion: Jan Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 fjernes Direktion: Peter Michael Hammer Tuxen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-22 tilføjes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Direktion: Peter Michael Hammer Tuxen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 fjernes Direktion: Jan Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 fjernes Bestyrelse: Hans Keiding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 29, 1700 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Keiding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Jan Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: AZANTA ApS (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: Jan Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)