Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-04 fjernes Binavne: KOEE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Resedavej 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-23 fjernes Bestyrelse: Simon Arne Klug (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Direktion: Simon Arne Klug (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-23 fjernes Navne: KLUG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Revisor: HG Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Stiftere: Simon Arne Klug, Carsten Leonhard Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-04-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resedavej 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 137, 2820 Gentofte (offentliggjort 2004-07-20)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktions, håndværks-, og handelsvirksomhed samt konsulentvirksomhed og anden virksomhed, der naturligt står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-13 tilføjes Vedtægter: 2004-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangedevej 137, 2820 Gentofte (offentliggjort 2004-07-20)
Den 2004-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosedraget 6, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-09 tilføjes Bestyrelse: Fredrik Fabian Nygaard Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 fjernes Bestyrelse: Steen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Leonhard Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosedraget 6, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Leonhard Knudsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Binavne: KOEE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Simon Arne Klug (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-04-15)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: KLUG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: HG Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: Simon Arne Klug, Carsten Leonhard Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)