Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | Virksomhedsform |
Den 2021-01-22 tilføjes Interessenter: J. J. ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-21 fjernes Interessenter: J. J. Kapital af 2017 ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-01 tilføjes Interessenter: LIND OG RISØR HOLDING A/S, J. J. Kapital af 2017 ApS (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-01 fjernes Interessenter: Kim Aaen (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Planteskolevej 2, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pj@pouljepsen.dk (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-01 tilføjes Navne: Greve Erhvervscenter I/S (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Planteskolevej 2-4, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-12-31 fjernes Interessenter: Sigrid Willersted, Pieter Cornelis Zibrandtsen, Niels Ankjærgaard, Kaj Michael Tolver Jensen, Andreas Perriard (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-12-31 fjernes Navne: Korskildelund 6, 2670 Greve I/S (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-08-04 fjernes Reelle ejere: Kaj Michael Tolver Jensen, Kim Aaen, Pieter Cornelis Zibrandtsen, Niels Ankjærgaard, Ida Sylva Walsøe, Andreas Perriard, Sigrid Willersted (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2017-11-06 tilføjes Reelle ejere: Kaj Michael Tolver Jensen, Kim Aaen, Pieter Cornelis Zibrandtsen, Niels Ankjærgaard, Ida Sylva Walsøe, Andreas Perriard, Sigrid Willersted (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2017-10-31 tilføjes Interessenter: Kim Aaen (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2017-10-30 fjernes Interessenter: Søren Barner (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Interessenter: Søren Barner, Sigrid Willersted, Pieter Cornelis Zibrandtsen, Niels Ankjærgaard, Kaj Michael Tolver Jensen, Ida Sylva Walsøe, Andreas Perriard (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2003-11-30 fjernes Interessenter: Dorte Birkedal Jepsen (offentliggjort 2004-08-20)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Planteskolevej 2-4, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Interessenter: Poul Aabo Jepsen, Dorte Birkedal Jepsen (offentliggjort 2003-01-27)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: Korskildelund 6, 2670 Greve I/S (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)