Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 19, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-26 fjernes Direktion: Mikkel Tarp Rosbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-26 fjernes Navne: ApS AF 7/1 2003 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Revisor: HVASS Rådgivning A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Stiftere: Mikkel Tarp Rosbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 19, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 19, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2006-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af biler samt konsulentydelser vedrørende samme aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Navne: ApS AF 7/1 2003 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-15 fjernes Navne: MTR INVEST ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2006-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Vedtægter: 2006-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 19, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2004-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 2, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Direktion: Mikkel Tarp Rosbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Navne: MTR INVEST ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-01-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Revisor: HVASS Rådgivning A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Stiftere: Mikkel Tarp Rosbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)