Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Folden | 17.10.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Folden | 27.09.2008 | 16.08.2016 | direktør |
Jakob Boye Samuel Hvidtfeldt Grønvold | 28.12.2001 | 27.09.2008 | direktør |
Ole Folden | 28.12.2001 | 28.12.2001 | direktør |
Ole Folden | 27.08.1986 | 28.12.2001 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Folden | 27.09.2008 | 27.09.2008 | formand |
Jakob Boye Samuel Hvidtfeldt Grønvold | 28.12.2001 | 27.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Mark Skovbo Jensen | 28.12.2001 | 27.09.2008 | bestyrelsesmedlem |